Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pia Lehnshøj | 30.11.2021 | direktør |
Kjeld Lehnshøj | 01.03.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Lehnshøj | 01.03.1988 | 27.04.1989 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 12.01.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maria Lehnshøj Lundby | 26.06.2009 | 30.11.2021 | bestyrelse |
Niels Peter Larsen | 08.10.1997 | 30.11.2021 | bestyrelse |
Kjeld Lehnshøj | 01.03.1988 | 30.11.2021 | bestyrelse |
Pia Lehnshøj | 01.03.1988 | 30.11.2021 | formand |
Jens Erik Jensen | 01.03.1988 | 08.10.1997 | bestyrelse |
Kjeld Lehnshøj | 01.03.1988 | 27.04.1989 | bestyrelse |
Pia Lehnshøj | 01.03.1988 | 27.04.1989 | bestyrelse |
Jens Erik Jensen | 01.03.1988 | 27.04.1989 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1988 | 12.01.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 12.01.1989 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.03.1988 | 12.01.1989 | formand |