Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-04-25 fjernes Binavne: TALETEKNISK INSTITUT ApS, AKADEMIET FOR KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Bestyrelse: Niels Ulrik Heine (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Direktion: Otto Grønborg Schütt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Navne: AKTI-KURSUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-30 fjernes Bestyrelse: Lars Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-03 tilføjes Binavne: TALETEKNISK INSTITUT ApS, AKADEMIET FOR KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-05 fjernes Binavne: TALETEKNISK INSTITUT A/S, AKADEMIET FOR KOMMUNIKATION KURSUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Flintholm Alle 20, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at erhverve og drive virksomhed med undervisning og konsulentassistance samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-23 tilføjes Vedtægter: 1997-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Bestyrelse: Per Ulrich Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Direktion: Birthe Elly Berger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 fjernes Bestyrelse: Mariann Shirley Færø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-19 fjernes Bestyrelse: Kaj Verner Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-19 fjernes Direktion: Per Ulrich Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 fjernes Bestyrelse: Bent Flemming Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 fjernes Bestyrelse: Lars Christen Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 fjernes Direktion: Lars Christen Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Navne: AKTI-KURSUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-01 fjernes Navne: A/S PSE NR.2659 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-01 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flintholm Alle 20, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Binavne: TALETEKNISK INSTITUT A/S, AKADEMIET FOR KOMMUNIKATION KURSUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR.2659 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)