Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Quist Lauritzen | 26.09.1996 | 06.11.1996 | direktion |
Peer Fischer Holm | 01.03.1988 | 26.09.1996 | direktion |
Anders Buchwald Hansen | 01.03.1988 | 13.01.1993 | direktion |
Stig-Olof Rolf Palmgren | 01.03.1988 | 28.10.1991 | direktion |
Eric Steen Plesner | 01.03.1988 | 28.11.1990 | direktion |
Poul Elholm Jakobsen | 01.03.1988 | 14.08.1990 | direktion |
Bernard Skalda Skalicky | 01.03.1988 | 30.09.1988 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 24.08.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ebbe Normark Sørensen | 26.09.1996 | 06.11.1996 | bestyrelse |
Jan Rahbech | 26.09.1996 | 06.11.1996 | bestyrelse |
Finn Quist Lauritzen | 01.03.1988 | 06.11.1996 | bestyrelse |
Peer Fischer Holm | 01.03.1988 | 26.09.1996 | bestyrelse |
Svatopluk Mohyla | 01.03.1988 | 26.09.1996 | bestyrelse |
Anders Buchwald Hansen | 01.03.1988 | 13.01.1993 | bestyrelse |
Cenek Kozacek | 01.03.1988 | 13.01.1993 | bestyrelse |
Frantisek Kukelka | 01.03.1988 | 13.01.1993 | bestyrelse |
Steen Falsner | 01.03.1988 | 27.03.1992 | bestyrelse |
Kristian Pallesen | 01.03.1988 | 27.03.1992 | bestyrelse |
Nicolai Theodor Christiansen | 01.03.1988 | 28.10.1991 | bestyrelse |
Arnost Thon | 01.03.1988 | 28.10.1991 | bestyrelse |
Torben Oxbøll | 01.03.1988 | 21.06.1991 | bestyrelse |
Rene Hildebrandt Iversen | 01.03.1988 | 21.06.1991 | bestyrelse |
Vratislav ludvik | 01.03.1988 | 21.06.1991 | bestyrelse |
Vladimir Vodstrcil | 01.03.1988 | 14.09.1990 | bestyrelse |
Pavel Kika | 01.03.1988 | 30.09.1988 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1988 | 24.08.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 24.08.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.03.1988 | 24.08.1988 | formand |