Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-01-06 fjernes Binavne: ROSBORG TOMATER "DEN DANSKE TOMAT" A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergrøftsvejen 301, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Plöen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Direktion: Torben Søborg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 fjernes Navne: GARTNERIET ROSBORG-GÅRSLEV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-12-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergrøftsvejen 301, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergrøftsvejen 301, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-17 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Høeg Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Bestyrelse: John Christian Aasted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive gartneri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden. Selskabet tegnes desuden af næstformanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Vedtægter: 2003-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-30 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-28 tilføjes Bestyrelse: John Christian Aasted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-01-14 tilføjes Navne: GARTNERIET ROSBORG-GÅRSLEV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-13 fjernes Navne: GARTNERIET GÅRSLEV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-03 fjernes Bestyrelse: Hanne-Grethe Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Bestyrelse: Rita Kronholm Fink-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Direktion: Ole Fink-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Revisor: Regnar Jørgensen Staugaard, Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-20 tilføjes Navne: GARTNERIET GÅRSLEV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-19 fjernes Navne: A/S PSE NR.2650 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergrøftsvejen 301, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Binavne: ROSBORG TOMATER "DEN DANSKE TOMAT" A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR.2650 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Regnar Jørgensen Staugaard, Erik Tronborg Andersen, LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)