Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-11-27 fjernes Navne: MARKO MARKING SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 77, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Direktion: Bent Haar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Stiftere: MARKO-TRYCK AB, Lars Flemming Rosenqvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-27 fjernes Direktion: Posse Jeff Lindholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels og eksportvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 tilføjes Vedtægter: 1994-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 tilføjes Navne: MARKO MARKING SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Navne: MARKO TRYCK DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-17 fjernes Direktion: Lars Flemming Rosenqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-14 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Iversen & Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 77, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Direktion: Lars Flemming Rosenqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Navne: MARKO TRYCK DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Iversen & Nørgaard, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Stiftere: MARKO-TRYCK AB, Lars Flemming Rosenqvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)