Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-05-24 fjernes Navne: NØRRAS INVEST I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkestien 9, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Direktion: Ebbe Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Regnskabs år: --04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Regnskabs år: --04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kjeld Kappel & Co (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Stiftere: NØRRAS CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-16 fjernes Revisor: Reg. revisor Ib Tinggaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkestien 9, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Direktion: Ebbe Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage finansiering og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Navne: NØRRAS INVEST I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Regnskabs år: --04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Regnskabs år: --04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Revisor: Reg. revisor Ib Tinggaard, Revisionsfirmaet Kjeld Kappel & Co (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Stiftere: NØRRAS CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hver af de to direktører (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Vedtægter: 1988-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)