Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-08-15 fjernes Navne: TJØRNEVIG STENHUGGERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogen 16-18, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-22 fjernes Direktion: Sigurd Tjørnevig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-06 tilføjes Navne: TJØRNEVIG STENHUGGERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-05 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR 1802 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive stenhuggervirksomhed med handel og produktion samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-02 tilføjes Vedtægter: 1988-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogen 16-18, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR 1802 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)