Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-02-22 fjernes Navne: TÅSTRUP BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 23, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Revisor: Jørgen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-27 fjernes Direktion: Jan Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 tilføjes Vedtægter: 1988-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-03 tilføjes Navne: TÅSTRUP BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-02 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1769 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-02 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1769 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 fjernes Navne: A.H. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 23, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: A.H. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Jørgen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)