Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-01-29 fjernes Navne: BJS VOGNMAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorupvej 52, 7451 Sunds (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Direktion: Jørgen Steen Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Revisor: SYDJYDSK ERHVERVSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Navne: BJS VOGNMAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR.1745 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og dertil knyttet virksomhed i Danmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 tilføjes Vedtægter: 1988-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorupvej 52, 7451 Sunds (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR.1745 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SYDJYDSK ERHVERVSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)