Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-08-15 fjernes Navne: BYENS BAGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 490, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-14 fjernes Direktion: Poul-Erik Bunder Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Navne: BYENS BAGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR 1691 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive bagerivirksomheden, beliggende Hovedgaden 490, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 tilføjes Vedtægter: 1988-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 490, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR 1691 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)