Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengårdsvej 2, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 fjernes Direktion: Jørgen Dilling-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 fjernes Navne: DUXON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Stiftere: Bente Boserup Jakobsen, Arne Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-24 fjernes Direktion: Keld Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengårdsvej 2, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengårdsvej 2, 4340 Tølløse (offentliggjort 2005-07-15)
Den 2005-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengårdsvej 2, 4340 Tølløse (offentliggjort 2005-07-15)
Den 2005-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Torv 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-12 tilføjes Direktion: Jørgen Dilling-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, og drive handel med miljøskånsomme insektbekæmpelsesmidler, og dermed beslægtede produkter i ind- og udland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 tilføjes Vedtægter: 2005-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lehmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-27 fjernes Bestyrelse: Dorte Elhauge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-04 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-01 tilføjes Direktion: Keld Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 fjernes Direktion: Jørgen Lehmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-11-26 tilføjes Bestyrelse: Keld Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Bestyrelse: Keld Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Direktion: Keld Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Direktion: Jørgen Lehmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Leth Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 fjernes Direktion: Jørgen Lehmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Direktion: Jørgen Lehmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Leth Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-12 tilføjes Navne: DUXON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-11 fjernes Navne: BAGERIET EBELTOFT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-11 fjernes Direktion: Bente Boserup Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-21 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-20 fjernes Revisor: BJØRKLUND INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 fjernes Revisor: Finn Boe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 tilføjes Revisor: BJØRKLUND INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Torv 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Bestyrelse: Keld Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Direktion: Bente Boserup Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Navne: BAGERIET EBELTOFT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Revisor: Finn Boe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Stiftere: Bente Boserup Jakobsen, Arne Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)