Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Flemming Nielsen | 01.03.1988 | 08.03.1999 | direktion |
Kjeld Bjerregaard | 01.03.1988 | 19.10.1988 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 08.07.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Flemming Nielsen | 01.03.1988 | 08.03.1999 | bestyrelse |
Jørgen Gorm Nielsen | 01.03.1988 | 08.03.1999 | bestyrelse |
Hans Peter Drisdal Hansen | 01.03.1988 | 08.03.1999 | formand |
Kjeld Bjerregaard | 01.03.1988 | 23.12.1991 | bestyrelse |
Henning Bjerre | 01.03.1988 | 23.12.1991 | formand |