Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-07-27 fjernes Navne: JØRN WIGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevangsvej 43, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-06 fjernes Direktion: Birgit Bente Wigh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-06 fjernes Revisor: Kurt Astrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, konsulentvirksomhed og handel med værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-21 tilføjes Vedtægter: 1996-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Navne: JØRN WIGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-26 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1614 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangsvej 43, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1614 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Kurt Astrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)