Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-01-15 fjernes Navne: ASSENBØLLE TEGLVÆRK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: La Cours Vej 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 fjernes Bestyrelse: Benny Kim Hofmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 fjernes Direktion: Mogens Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 fjernes Bestyrelse: Jørgen Strøjer Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 fjernes Direktion: Jørn Lykke Munk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation af og handel med teglværksprodukter samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-11 tilføjes Vedtægter: 1990-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 fjernes Bestyrelse: Kjeld Alsholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-16 tilføjes Navne: ASSENBØLLE TEGLVÆRK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 fjernes Navne: ASX 12820 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 3.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: La Cours Vej 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Alsholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ASX 12820 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)