Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-09-09 fjernes Navne: MANUFACTURERS SUPPLIES INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 13, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Bestyrelse: Torgrim Svensson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Direktion: Rolf Thomas Barman-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Erling Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Vedtægter: 1989-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 tilføjes Navne: MANUFACTURERS SUPPLIES INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 fjernes Navne: ÅÆØ 186 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 13, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Bestyrelse: Torgrim Svensson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Navne: ÅÆØ 186 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, Statsaut. revisor Erling Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)