Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-10 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 16, LEMVIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 3, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Direktion: Erik Preben Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET AF 3.4.1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-05 fjernes Direktion: Leif Gottlieb (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-05 fjernes Revisor: Kaj Seier Pedersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskab et tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-15 tilføjes Vedtægter: 1989-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-10 fjernes Bestyrelse: Liv Vego (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-10 fjernes Direktion: Bjarne Dorscheus Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-10 fjernes Revisor: Kaj Seier Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 3, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Bestyrelse: Liv Vego (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Direktion: Bjarne Dorscheus Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 16, LEMVIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Revisor: Kaj Seier Pedersen, Kaj Seier Pedersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET AF 3.4.1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)