Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2002-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Langesvej 29, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-29 fjernes Bestyrelse: Lone Anette Hallengreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-29 fjernes Direktion: Lars Henrik Hallengreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-29 fjernes Navne: SMALL CAP EYE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Stiftere: Kenneth Wilson, Jane Margrethe Vinstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Revisor: LM Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Navne: SMALL CAP EYE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-19 fjernes Navne: KRÆMMERHUSET AF 1/10-1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, samt porteføljepleje og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem fra direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-19 tilføjes Vedtægter: 1998-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Jens Hallengreen Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Strøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-03-22 tilføjes Navne: KRÆMMERHUSET AF 1/10-1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-21 fjernes Navne: AKTIEHUSET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 tilføjes Navne: AKTIEHUSET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-21 fjernes Navne: CURIRUSSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-21 fjernes Binavne: BM DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Hallengreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Lars Henrik Hallengreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-01 fjernes Direktion: Johnny Ejler Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Navne: CURIRUSSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-26 fjernes Navne: BM DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-26 fjernes Direktion: Birgit Jytte Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-05-26 fjernes Revisor: Steen Klit Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 tilføjes Navne: BM DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-11 tilføjes Navne: LM DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-11 fjernes Navne: LM DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-10 fjernes Navne: TRIPEL-X REKLAME ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-10 fjernes Direktion: Jane Margrethe Vinstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-10 fjernes Revisor: DRC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-30 fjernes Revisor: DRC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 fjernes Direktion: Jane Margrethe Vinstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-30 tilføjes Navne: TRIPEL-X REKLAME ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-29 fjernes Navne: TRIPEL-V REKLAME ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langesvej 29, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-02 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Strøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-02-02 tilføjes Binavne: BM DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Direktion: Jane Margrethe Vinstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-02 tilføjes Navne: TRIPEL-V REKLAME ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Revisor: DRC HOLDING ApS, DRC HOLDING ApS, Steen Klit Andersen, LM Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Stiftere: Kenneth Wilson, Jane Margrethe Vinstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)