Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Elsebet Mousten Ibsen | 18.12.1987 | |
Laurits Nielsen | 18.12.1987 | |
Ole Skovsager Ibsen | 18.12.1987 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jens Skovbjerg Holding ApS (CVR 38933965) | NORMAL | 13.09.2017 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
HANS IBSEN HOLDING ApS (CVR 26239753) | NORMAL | 01.10.2012 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
JENS IBSEN HOLDING ApS (CVR 26239850) | NORMAL | 01.10.2012 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Vester Lyby ApS (CVR 43560212) | NORMAL | 01.10.2022 | 25.03.2024 | 100,00% | 100,00% |
KBH Nordvest ApS (CVR 41299568) | NORMAL | 16.04.2020 | 11.04.2023 | 100,00% | 100,00% |
OO ENTREPRISE ApS (CVR 32323375) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 29.06.2012 | 11.03.2024 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |