Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-05 fjernes Direktion: Cornelius Johannes Maria Engel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-05 fjernes Navne: KRONENBURGER SEE INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-04-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Stiftere: Benny Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-10 tilføjes Direktion: Cornelius Johannes Maria Engel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-10 fjernes Direktion: Benny Schwartz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-18 fjernes Revisor: ASX 10947 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje Feriecentret Kronenburger See (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-29 tilføjes Vedtægter: 1990-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-20 tilføjes Navne: KRONENBURGER SEE INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-19 fjernes Navne: ASX NR. 13.115 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-15 tilføjes Direktion: Benny Schwartz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-15 tilføjes Navne: ASX NR. 13.115 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ASX 10947 A/S, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Stiftere: Benny Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)