Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johan Løager Jensen | 28.06.2011 | 25.05.2012 | adm. dir |
Bent Lynge Nielsen | 28.10.2009 | 28.06.2011 | adm. dir |
Jørgen Schlawitz | 25.01.1995 | 28.10.2009 | adm. dir |
Leif Jørn Tullberg | 30.03.1994 | 25.01.1995 | adm. dir |
Erik Brøgger-Hansen | 23.11.1992 | 30.03.1994 | direktion |
Leif Jørn Tullberg | 01.01.1988 | 23.11.1992 | direktion |
Jørn Henning Viren Bengtsson | 01.01.1988 | 14.03.1989 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1988 | 05.04.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per-Anders Hjort | 24.10.2011 | 25.05.2012 | formand |
Johan Løager Jensen | 06.07.2011 | 25.05.2012 | bestyrelse |
Jørgen Andersen | 28.06.2011 | 25.05.2012 | bestyrelse |
Bent Lynge Nielsen | 28.10.2009 | 06.07.2011 | bestyrelse |
Morten Windfeldt Jensen | 15.09.2009 | 28.06.2011 | bestyrelse |
Jens Lundgaard | 01.01.2007 | 24.10.2011 | formand |
Niels Meidahl | 07.12.2006 | 15.09.2009 | bestyrelse |
John Kaldahl | 12.02.2004 | 28.10.2009 | bestyrelse |
Jytte Bengtsen | 23.11.1992 | 07.12.2006 | bestyrelse |
Leif Jørn Tullberg | 01.01.1988 | 01.01.2007 | bestyrelse |
Palle Flackeberg | 01.01.1988 | 12.02.2004 | bestyrelse |
Herman Ejner Qvist | 01.01.1988 | 23.11.1992 | bestyrelse |
Erik Buchvald Pedersen | 01.01.1988 | 23.11.1990 | bestyrelse |
Hans Frederiksen | 01.01.1988 | 23.11.1990 | bestyrelse |
Børge Christensen | 01.01.1988 | 01.05.1990 | bestyrelse |
Karsten Falkentoft | 01.01.1988 | 01.05.1990 | bestyrelse |
Jørn Henning Viren Bengtsson | 01.01.1988 | 14.03.1989 | bestyrelse |
Uffe Thorbjørn Berregård Baller | 01.01.1988 | 14.03.1989 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.01.1988 | 05.04.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1988 | 05.04.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.01.1988 | 05.04.1988 | formand |