Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Fenneberg(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 15,38 % |
Finn Ulfvon Götzendorf Grabowski(virk.: 8) | 62,50 % | 62,50 % | 62,50 % | 75,00 % |
Jørgen Ingvar Rudolfsson(virk.: 22) | 0 % | 13,64 % | 13,64 % | 31,82 % |
Suzanne Helsteen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 5,56 % | 16,67 % |
Flemming Pienton Skarstad(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % |
Christian Peter Rasmussen(virk.: 6) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Lars Franklin Rasmussen(virk.: 7) | 42,86 % | 42,86 % | 42,86 % | 42,86 % |
Joachim Martin Ørum Petersen(virk.: 29) | 0 % | 3,45 % | 3,45 % | 6,90 % |
Helle Gerd Rasmussen(virk.: 3) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Steen Witthøfft(virk.: 62) | 6,45 % | 6,45 % | 6,45 % | 12,90 % |
John Mikael Elnif Mieritz(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Pct. | 10,67 % | 12,92 % | 13,48 % | 23,77 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
John Mikael Elnif Mieritz | ||
Helle Gerd Rasmussen | ||
Joachim Martin Ørum Petersen | 01.01.2007 | Glaciset 52, 2800 Kgs. Lyngby |
Steen Witthøfft | 01.01.2007 | Laugshusgade 8, 4600 Køge |
Jan Fenneberg | 01.01.2007 | Viggo Rothes Vej 39A, 2920 Charlottenlund |
Lars Franklin Rasmussen | 01.01.2007 | Ågeruphøj 23, 4000 Roskilde |
Finn Ulfvon Götzendorf Grabowski | 28.01.2008 | Brabrand Skovvej 20, 8220 Brabrand |
Jørgen Ingvar Rudolfsson | ||
Christian Peter Rasmussen | ||
Suzanne Helsteen | 26.11.2018 | Frederiksberg Alle 34, 1820 Frederiksberg C |
Flemming Pienton Skarstad | 15.10.2020 | Solsortevej 2, 2670 Greve |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ARKILUX DESIGN ApS | 30571274 | NORMAL | Fremstilling af elektriske belysningsartikler (274000) |
LFR - BELYSNING ApS | 29971323 | NORMAL | Fremstilling af elektriske belysningsartikler (274000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.01.2003 | 2,30 (km) | Fændediget 1A, 4600 Køge | Tigervej 23, 4600 Køge |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 02.06.1988 (8875 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ARKIL HOLDING A/S | 36469528 |
ARKIL JV I/S | 35839836 |
Arkil Miljøteknik A/S | 15070544 |
ARKILSGAARD ApS | 35868291 |
Arkil Spezialtiefbau DK | 36957468 |
ARKILUX DESIGN ApS | 30571274 |
Arkil Vandbygning A/S | 15070544 |
ARKIMED FINANS ApS | 26045274 |
ARKIMENTOR ApS | 31090660 |
Arki MM | 33204310 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Fenneberg(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Finn Ulfvon Götzendorf Grabowski(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Jørgen Ingvar Rudolfsson(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
Suzanne Helsteen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
Flemming Pienton Skarstad(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Christian Peter Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Lars Franklin Rasmussen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Joachim Martin Ørum Petersen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 |
Helle Gerd Rasmussen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Steen Witthøfft(virk.: 62) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 2 | 10 | 25 | 0 |
John Mikael Elnif Mieritz(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 2 % | 26 % | 27 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Fenneberg(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 0 | 1 | 3 |
Finn Ulfvon Götzendorf Grabowski(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 6 | 1 | 1 |
Jørgen Ingvar Rudolfsson(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 0 | 1 | 0 |
Suzanne Helsteen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 4 | 4 | 8 |
Flemming Pienton Skarstad(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 2 | 3 |
Christian Peter Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 1 | 3 |
Lars Franklin Rasmussen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 1 | 6 |
Joachim Martin Ørum Petersen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 0 | 2 | 20 |
Helle Gerd Rasmussen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Steen Witthøfft(virk.: 62) Ikke aktiv i virksomheden | 43 | 6 | 0 | 28 |
John Mikael Elnif Mieritz(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 114 | 27 | 13 | 72 |
Pct. | 50 % | 12 % | 6 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |