Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2011-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredgårdsvej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-20 fjernes Navne: PM INVEST HELSINGE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Stiftere: JLPM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 fjernes Direktion: Peter Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-09-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 fjernes Revisor: Carsten Bjørn Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredgårdsvej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredgårdsvej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2001-05-31)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve salg af blomster og planter med dertil beslægtede haveartikler til brug i haven. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Navne: PM INVEST HELSINGE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-09 fjernes Navne: HAVEMØBELLAND, HELSINGE ApS (offentliggjort 2001-05-31)
Den 2003-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Vedtægter: 2003-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-09-09)
Den 2003-08-03 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2001-08-28)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-27 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2001-08-28)
Den 2001-08-26 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-26 fjernes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredgårdsvej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2001-05-31)
Den 2001-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 30, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-23 tilføjes Navne: HAVEMØBELLAND, HELSINGE ApS (offentliggjort 2001-05-31)
Den 2001-05-22 fjernes Navne: HELSINGE ISENKRAM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-18 fjernes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 fjernes Revisor: Revisorhuset Fredensborg ApS under Konkurs (Av3) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 tilføjes Revisor: Revisorhuset Fredensborg ApS under Konkurs (Av3) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Revisor: JP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 fjernes Direktion: Jan Laxholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 30, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Direktion: Jan Laxholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Navne: HELSINGE ISENKRAM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Revisor: JP INVEST ApS, Carsten Bjørn Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Stiftere: JLPM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: MARKEDSFØRINGSFORENINGEN DE FRIE ISENKRÆMMERE. (offentliggjort 2003-03-20)