Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-06-29 fjernes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET T.BJERGLUND ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Clemmens Torv 15, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET BROPALÆ 15, ÅRHUS C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-17 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET T.BJERGLUND ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-16 fjernes Navne: JCSC NR.15 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-16 fjernes Direktion: Jørn Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i T. Bjerglund Andersen K/S, der driver virksomhed med produktion og salg af møbler i ind- og udland, herunder gennem selskabets registrerede filial i Singapore (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-04 tilføjes Vedtægter: 1988-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Clemmens Torv 15, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Direktion: Jørn Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Navne: JCSC NR.15 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET BROPALÆ 15, ÅRHUS C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)