Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Koefoed Jørgensen | 26.10.2021 | 15.08.2023 | direktør |
Per Sørensen | 25.05.2017 | 18.08.2021 | adm. dir |
Lars Koefoed Jørgensen | 18.01.1988 | 25.05.2017 | direktør |
Jens Jørgen Nielsen | 18.01.1988 | 22.06.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Koefoed Nielsen | 22.06.2023 | 15.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Evald Richardt Lauridsen | 26.10.2021 | 15.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kai Drewes | 26.10.2021 | 15.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren-Mikael Hansen | 26.10.2021 | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Evald Richardt Lauridsen | 26.10.2021 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kai Drewes | 26.10.2021 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren-Mikael Hansen | 26.10.2021 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Evald Richardt Lauridsen | 08.01.2015 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kai Drewes | 13.03.2013 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren-Mikael Hansen | 13.03.2013 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Zwinge | 13.03.2013 | 08.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Olsen | 01.01.2003 | 08.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Per Sørensen | 01.01.2003 | 13.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Cort Christian Herager | 01.01.2003 | 01.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Troels Hardbo Jørgensen | 17.12.2002 | 13.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peter Boye Madsen | 17.12.2002 | 13.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Brix Lindqvist | 17.12.2002 | 01.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erhardt Sixten Sparre Hjorthøj | 01.01.2000 | 31.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Martin Sundbøll | 01.01.2000 | 31.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jeanet Sønderskov Larsen | 04.08.1997 | 01.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lars Koefoed Jørgensen | 18.01.1988 | 31.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Nielsen | 18.01.1988 | 01.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bøgede Andersen | 18.01.1988 | 04.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ole Karsten Olsen | 18.01.1988 | 02.09.1994 | bestyrelsesmedlem |