Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-10-09 fjernes Navne: SØE-JENSEN HANDEL OG PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 8, 1154 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Revisor: Toldboden regnskab v/Peter A. Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-20 fjernes Direktion: Kristian Henrik Westergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 tilføjes Navne: SØE-JENSEN HANDEL OG PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-21 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2951 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Vedtægter: 1988-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 8, 1154 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2951 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Toldboden regnskab v/Peter A. Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)