Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-06-18 fjernes Navne: ASX 13077 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagterpvej 226, 9800 Hjørring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Direktion: Arne Bo Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Revisor: Erik Berg Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-16 tilføjes Revisor: Erik Berg Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Vedtægter: 1988-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagterpvej 226, 9800 Hjørring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ASX 13077 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)