Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-05-14 fjernes Navne: BRYDEHUSVEJ 13, BALLERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Direktion: Nels Glavind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt opførelse og udlejning af fast ejendom og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-31 tilføjes Vedtægter: 1991-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-21 tilføjes Navne: BRYDEHUSVEJ 13, BALLERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-20 fjernes Navne: MATR. NR. 23 CZ, BALLERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-20 tilføjes Navne: MATR. NR. 23 CZ, BALLERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 fjernes Navne: ASX 13070 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ASX 13070 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)