Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Merit | 13.02.2018 | 30.06.2022 | adm. dir |
Anette Alsted Rasmussen | 01.11.2017 | 13.02.2018 | adm. dir |
Hans Gustav Enggrob | 01.06.2015 | 31.10.2017 | adm. dir |
Lars Hein | 01.01.2007 | 31.05.2015 | adm. dir |
Torsten Rich | 04.01.2002 | 31.01.2013 | direktør |
Leo Larsen Alting | 04.01.2002 | 31.12.2006 | direktør |
Annette Winkel Schwarz | 04.01.2002 | 31.12.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Schütt Hansen | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Ulrik Aaen Andersen | 19.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Nørgaard Hansen | 07.09.2021 | formand |
Tina Moe | 07.09.2021 | næstformand |
Christian Jørgensen | 10.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Minzari | 01.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Jørgensen | 07.09.2021 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Mikael Bruun Brockhoff | 01.05.2019 | 30.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Schütt Hansen | 14.11.2017 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Mørkhøj Pedersen | 01.07.2016 | 28.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Nikolas Aulin Paldan | 01.05.2016 | 31.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Nørgaard Hansen | 01.05.2016 | 06.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tina Moe | 01.05.2014 | 06.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Troels Gottfried Pedersen | 23.08.2013 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Thellersen | 01.01.2013 | 07.09.2021 | formand |
Anders Overgaard Bjarklev | 31.12.2012 | 31.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Elmholdt Stubkjær | 01.01.2012 | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anette Alsted Rasmussen | 01.05.2010 | 14.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Gunneskov | 01.05.2010 | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Langaa Jensen | 20.11.2009 | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Knud Odgaard Pedersen | 27.03.2008 | 10.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Carlsen | 27.03.2008 | 01.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Preben Terndrup Pedersen | 01.01.2008 | 26.04.2011 | formand |
Lars Christian Pallesen | 01.01.2008 | 11.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Steen Møller | 27.11.2007 | 20.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Ahm | 01.05.2006 | 23.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ole Palle Ploug | 01.05.2006 | 30.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Troels Gottfried Pedersen | 01.05.2006 | 30.04.2010 | næstformand |
Preben Terndrup Pedersen | 04.06.2002 | 01.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hein | 23.01.2001 | 04.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Knut Meyer | 01.10.2000 | 22.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hein | 01.10.2000 | 15.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Arentoft | 01.05.2000 | 01.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Leo Larsen Alting | 01.05.2000 | 14.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Johan Christian Gregersen | 01.05.2000 | 01.05.2006 | næstformand |
Peder Klit | 01.05.2000 | 01.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hvam | 01.05.1999 | 30.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Christian Thorkild Boe | 01.05.1998 | 30.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Knut Meyer | 01.05.1998 | 30.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Leo Larsen Alting | 01.05.1997 | 01.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Jensen | 01.12.1986 | 04.12.2001 | formand |
Hans-Ole Blinkenberg Ketting | 01.12.1986 | 30.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hein | 01.12.1986 | 30.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jens Heide | 01.12.1986 | 30.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gotthold Müller | 01.12.1986 | 30.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Christian Thorkild Boe | 01.12.1986 | 01.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Finn Thor Conrad | 01.12.1986 | 04.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Jørgensen | 01.12.1986 | 04.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Preben Nordgaard Hansen | 01.12.1986 | 29.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Torben Leinsdorff | 01.12.1986 | 26.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Johan Christian Gregersen | 01.12.1986 | 26.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Finn Fabricius | 01.12.1986 | 26.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Ole Blinkenberg Ketting | 01.12.1986 | 26.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Finn Thor Conrad | 01.12.1986 | 15.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Christian Thorkild Boe | 01.12.1986 | 15.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Tarras Wanheim | 01.12.1986 | 16.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Niels Krøyer Frederiksen | 01.12.1986 | 16.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gotthold Müller | 01.12.1986 | 16.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Torben Leinsdorff | 01.12.1986 | 20.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hein | 01.12.1986 | 20.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Christian Thorkild Boe | 01.12.1986 | 28.09.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Ole Bennich | 01.12.1986 | 25.11.1987 | bestyrelsesmedlem |
Tarras Wanheim | 01.12.1986 | 25.11.1987 | bestyrelsesmedlem |
Finn Thor Conrad | 01.12.1986 | 25.11.1987 | bestyrelsesmedlem |
Johan Christian Gregersen | 01.12.1986 | 25.11.1987 | bestyrelsesmedlem |