Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Friedlænder | 31.03.2018 | 09.07.2019 | direktør |
Erik Friedlænder | 30.09.2012 | 05.02.2018 | direktion |
Per Friedlænder | 01.01.1988 | 30.09.2012 | direktion |
Erik Friedlænder | 01.01.1988 | 04.11.1991 | direktion |
Jens Nørskov | 01.01.1988 | 08.06.1988 | direktion |