Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-01-25 fjernes Navne: LUNDEHØJ MODESTOFFER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensvej 100, 5750 Ringe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Revisor: P.A.Bogføringscentral Nina Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-31 fjernes Direktion: Else Marie Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-16 tilføjes Navne: LUNDEHØJ MODESTOFFER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 fjernes Navne: ASX 12985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri og al dermed beslægtet, sammenhængende og afledet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-24 tilføjes Vedtægter: 1988-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 100, 5750 Ringe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ASX 12985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, P.A.Bogføringscentral Nina Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)