Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 1998-05-28 fjernes Navne: SCANLACE FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-30 fjernes Direktion: Leo Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Direktion: Palle Skouby Baunsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering, investering og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Vedtægter: 1996-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 fjernes Bestyrelse: Ulrich Bruus Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-17 fjernes Bestyrelse: Karl Aage Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Revisor: SH GAMMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Direktion: Poul Erik Tarp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Navne: SCANLACE FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1578 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1578 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SH GAMMA A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)