Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Bandsholm Sørensen | 05.01.1993 | 23.12.1994 | direktion |
Lars Olav Thomsen | 01.01.1988 | 15.08.1994 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.01.1988 | 24.06.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Ramgill Dolberg Carstensen | 05.01.1993 | 23.12.1994 | bestyrelse |
Bent Kjærsgaard Hede | 05.01.1993 | 23.12.1994 | bestyrelse |
Niels Nielsen Dyrberg | 05.01.1993 | 23.12.1994 | bestyrelse |
Jørn Outzen | 05.01.1993 | 23.12.1994 | bestyrelse |
Uffe Andreasen | 05.01.1993 | 23.12.1994 | bestyrelse |
Ole Bandsholm Sørensen | 05.01.1993 | 23.12.1994 | bestyrelse |
Niels Jørgen Nørr | 05.01.1993 | 15.08.1994 | bestyrelse |
Erik Højgaard | 01.01.1988 | 05.01.1993 | bestyrelse |
Carl Erik Skovgaard | 01.01.1988 | 05.01.1993 | bestyrelse |
Kaj Dalsgaard | 01.01.1988 | 05.01.1993 | bestyrelse |
Niels Jørgensen | 01.01.1988 | 18.10.1989 | bestyrelse |
Carl Ejler Lautrup Holm | 01.01.1988 | 18.10.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1988 | 24.06.1988 | bestyrelse |