Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Grindstedvej 25, 6682 Hovborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 fjernes Direktion: Hans Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 fjernes Navne: VOGNMAND HANS ERIK CHRISTENSEN. SJØLUND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-07-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN. KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Vedtægter: 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-13 tilføjes Navne: VOGNMAND HANS ERIK CHRISTENSEN. SJØLUND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-04-12 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1537 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-04-12 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grindstedvej 25, 6682 Hovborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1537 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN. KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)