Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-10-07 fjernes Navne: LARS PETER HANSENS TEGNESTUE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 68, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Bestyrelse: Lars Peter Nygaard Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Direktion: Lars Peter Nygaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Revisor: Knud Erik Knerk Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Stiftere: Uffe Harrebek, Lars Peter Nygaard Hansen, Bent Aage Dyreborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 fjernes Bestyrelse: Lars Peder Sidelmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Navne: LARS PETER HANSENS TEGNESTUE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 fjernes Navne: HANSEN OG DYREBORG A/S, ARKITEKTER M.A.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 fjernes Bestyrelse: Bent Aage Dyreborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 fjernes Revisor: Preben Astrup Enghoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekttegnestue og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 tilføjes Vedtægter: 1991-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 tilføjes Navne: HANSEN OG DYREBORG A/S, ARKITEKTER M.A.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-27 fjernes Navne: HARREBEK, HANSEN OG DYREBORG A/S, ARKITEKTER M.A.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-27 fjernes Bestyrelse: Uffe Harrebek (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 68, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Bestyrelse: Uffe Harrebek (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Direktion: Lars Peter Nygaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Navne: HARREBEK, HANSEN OG DYREBORG A/S, ARKITEKTER M.A.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Revisor: Preben Astrup Enghoff, Knud Erik Knerk Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Stiftere: Uffe Harrebek, Lars Peter Nygaard Hansen, Bent Aage Dyreborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)