Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-10-25 fjernes Navne: GJESSØ BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjessøparken 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 fjernes Stiftere: Ejnar Christian Thygesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 fjernes Direktion: Ejnar Christian Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og håndværkervirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-19 tilføjes Navne: GJESSØ BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-18 fjernes Navne: E.T. BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-19 tilføjes Vedtægter: 1990-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-18 fjernes Revisor: Reg. revisor Jytte Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: MIDTBY-REVISION V/FINN SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjessøparken 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Direktion: Ejnar Christian Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Navne: E.T. BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Revisor: MIDTBY-REVISION V/FINN SØRENSEN, Reg. revisor Jytte Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Stiftere: Ejnar Christian Thygesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)