Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-09-09 fjernes Navne: B.F. A 1022 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymuren 21, 3. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Stiftere: E.F.HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Direktion: Børge Hugo Louis Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-25 fjernes Revisor: Henning Axel Bøge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-14 fjernes Direktion: Erik Steen Sophus Falck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed, handel og industri samt finansieringsforretninger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 tilføjes Vedtægter: 1989-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymuren 21, 3. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Direktion: Erik Steen Sophus Falck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Navne: B.F. A 1022 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Revisor: Henning Axel Bøge, REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Stiftere: E.F.HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)