Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Vestergaard-Jensen | 07.12.1987 | 20.06.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Vestergaard-Jensen | 07.12.1987 | 20.06.1991 | bestyrelse |
Inger Nordstrøm | 07.12.1987 | 20.06.1991 | bestyrelse |
Jens Vestergaard Jensen | 07.12.1987 | 20.06.1991 | bestyrelse |
Jens Vestergaard Jensen | 07.12.1987 | 09.06.1989 | bestyrelse |
Carsten Kultoft Lorentsen | 07.12.1987 | 20.02.1989 | bestyrelse |