Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-12-15 fjernes Navne: GARTNERIET TOKKENDRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 59, 5450 Otterup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Stiftere: Mikael Lillienskjold Larsen, Erik Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive gartnerivirksomhed og andet dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Vedtægter: 1997-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 fjernes Direktion: Erik Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 59, 5450 Otterup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Direktion: Erik Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Navne: GARTNERIET TOKKENDRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Stiftere: Mikael Lillienskjold Larsen, Erik Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)