Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-04 tilføjes Vedtægter: 2023-11-04 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-26 tilføjes Bestyrelse: Bodil Vind Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 fjernes Bestyrelse: Christian Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Direktion: Peter Vind Jessen (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Christian Jessen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-28 tilføjes Legale ejere: Boet efter Christian Jessen, Bodil Vind Jessen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-07-28 fjernes Legale ejere: Christian Jessen, Boet efter Christian Jessen (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-28 tilføjes Reelle ejere: Bodil Vind Jessen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-07-28 fjernes Reelle ejere: Christian Jessen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-24 tilføjes Legale ejere: Dorte Vind Jessen Schmidt, Peter Vind Jessen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorgenfri 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-26 tilføjes Hjemmeside: www.chr-lyst.dk (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: bll@chr-lyst.dk (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: Christian Jessen, Benta Linnea Larsen, Torben Jessen (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-08 tilføjes Bestyrelse: Cecilie Langberg Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2011-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagtergade 40, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2000-08-23)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtergade 40, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagtergade 40, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-11 tilføjes Bestyrelse: Michael Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Vedtægter: 2005-11-11 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2005-05-08 tilføjes Bestyrelse: Christian Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-08 fjernes Bestyrelse: Christian Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-13 tilføjes Bestyrelse: Torben Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-08 fjernes Bestyrelse: Christian Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2001-12-19 fjernes Revisor: Nørregade 48 st. v/Ole A. Fischer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 665.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2000-08-23)
Den 2000-08-22 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2000-08-23)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 fjernes Bibranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 561.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 tilføjes Navne: CHRISTIANSLYST A/S (offentliggjort 2000-04-11)
Den 2000-03-26 fjernes Navne: SLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-26 tilføjes Navne: SLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-25 fjernes Navne: ASX 13.048 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-25 fjernes Bestyrelse: Michael Søgaard Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-03-25 fjernes Direktion: Peter Christian Nouvel Buch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-03-25 fjernes Revisor: Ove Stig Lauritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtergade 40, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Søgaard Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-01-01 tilføjes Bibranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Peter Christian Nouvel Buch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2000-08-23)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ASX 13.048 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Jessen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-07)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: Ove Stig Lauritsen, Nørregade 48 st. v/Ole A. Fischer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: Peter Christian Nouvel Buch, Michael Søgaard Meyer, Jan Dragsgaard Dall (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)