Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-12-05 fjernes Navne: ASTRUP BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 240, 9300 Sæby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 fjernes Direktion: Svend Brandlukning Astrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 fjernes Direktion: Svend Brandlukning Astrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-14 tilføjes Navne: ASTRUP BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-13 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1493 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er renovering samt udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller såfremt der er ansat to direktører af begge direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-13 tilføjes Vedtægter: 1988-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 240, 9300 Sæby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1493 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)