Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-06-09 fjernes Navne: X-CON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Revisor: TK AF 27.06.95 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Stiftere: Jens Erik Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 fjernes Direktion: Ralph Irwing Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-08 fjernes Revisor: HØJBY REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Navne: X-CON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Navne: X.Z.T.-246 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Direktion: Jens Erik Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål et at drive handel og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-18 tilføjes Vedtægter: 1988-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Direktion: Jens Erik Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Navne: X.Z.T.-246 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou, HØJBY REVISION ApS, TK AF 27.06.95 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Stiftere: Jens Erik Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)