Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-03-18 fjernes Navne: MULTICRAFT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærbækvej 101, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Revisor: Kaj Fink-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Stiftere: Jens Quorning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 fjernes Direktion: Jens Quorning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærbækvej 101, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Direktion: Jens Quorning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, fabrikations- og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Navne: MULTICRAFT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Revisor: Kaj Fink-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Stiftere: Jens Quorning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Vedtægter: 1988-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)