Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-12-23 fjernes Navne: NORDSJÆLLANDS VINDUESCENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 60, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Bestyrelse: Else Merete Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Direktion: Jens Jørgen Tusgaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Revisor: Rud Torben Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Stiftere: Per Bilsing Stahlhut, Marianne Vilhelmine Jensen, Bent Werner Pinnov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-27 tilføjes Navne: NORDSJÆLLANDS VINDUESCENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-26 fjernes Navne: WRM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-26 fjernes Bestyrelse: Marianne Vilhelmine Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-26 fjernes Binavne: WERIMA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-26 fjernes Direktion: Bent Werner Pinnov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-26 fjernes Revisor: Jesper Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre entreprenørarbejde og drive handel indenfor byggebranchen, herunder at fremstille vinduer og døre i plastmateriale, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 tilføjes Vedtægter: 1996-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-16 tilføjes Bestyrelse: Britt Rie Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-16 fjernes Bestyrelse: Per Bilsing Stahlhut (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-16 tilføjes Revisor: Jesper Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Navne: WRM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 fjernes Navne: WERIMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-05 fjernes Revisor: Revision Danmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 60, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Bestyrelse: Per Bilsing Stahlhut (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Binavne: WERIMA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Direktion: Bent Werner Pinnov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Navne: WERIMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Revisor: Revision Danmark, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Rud Torben Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Stiftere: Per Bilsing Stahlhut, Marianne Vilhelmine Jensen, Bent Werner Pinnov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)