Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannes V. Jensens Alle 58, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-29 fjernes Bestyrelse: Lise Lindegaard Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Direktion: Svend Arne Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-29 fjernes Navne: RØDOVRE MATERIALHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-10-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Revisor: Verner Jøhnk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Stiftere: Lars Norgren Kopp, Knud Wøldike Schmith, Bjarne Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannes V. Jensens Alle 58, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 57, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hele bestyrelsen i forening eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Vedtægter: 2001-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Bestyrelse: Knud Lindegaard Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-25 fjernes Bestyrelse: Niels Ove Lindegaard Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-17 tilføjes Navne: RØDOVRE MATERIALHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-16 fjernes Navne: BMS KUNSTFIBER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-16 fjernes Bestyrelse: Niels Thorbjørn Muus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Direktion: Niels Aage Bjerre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 26.06.1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 tilføjes Navne: BMS KUNSTFIBER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-10 fjernes Navne: SKM 26 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 303.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Direktion: Lars Norgren Kopp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 57, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Thorbjørn Muus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Lars Norgren Kopp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: SKM 26 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000, AKTIESELSKABET AF 26.06.1989, Verner Jøhnk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: Lars Norgren Kopp, Knud Wøldike Schmith, Bjarne Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)