Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Reventlow-Mourier | 22.04.2010 | 15.06.2012 | adm. dir |
Jan Krogh | 20.01.2009 | 22.04.2010 | direktion |
Erik Sørensen | 11.01.1988 | 20.01.2009 | direktion |
Poul Brøgger | 11.01.1988 | 22.09.1988 | direktion |
Niels Erik Westen-Jensen | 11.01.1988 | 28.06.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Zoran Juresa | 22.04.2010 | 15.06.2012 | bestyrelse |
Flemming Nauntofte | 22.04.2010 | 15.06.2012 | bestyrelse |
Lars Roholt | 22.04.2010 | 15.06.2012 | formand |
Claus Christensen | 22.04.2010 | 15.06.2012 | næstformand |
Jan Krogh | 20.01.2009 | 15.06.2012 | bestyrelse |
Harry Christopher Riekehr | 20.01.2009 | 22.04.2010 | bestyrelse |
Henning Kærsgaard | 20.01.2009 | 22.04.2010 | formand |
Jens Sørensen | 11.04.2003 | 20.01.2009 | bestyrelse |
Mette Kappel | 14.10.1999 | 20.01.2009 | bestyrelse |
Else-Marie Sørensen | 14.10.1999 | 20.01.2009 | formand |
Erik Sørensen | 11.01.1988 | 20.01.2009 | bestyrelse |
Poul Brøgger | 11.01.1988 | 14.10.1999 | bestyrelse |
Kirsten Marie Brøgger | 11.01.1988 | 14.10.1999 | bestyrelse |