Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortkærvej 26, 9600 Aars (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Navne: AARS BYG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Revisor: P G Regnskabskontor ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Stiftere: I/S Advokaterne Gorm Pedersen, Bodil Pedersen, Arne Bindslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 fjernes Direktion: Ole Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 fjernes Direktion: Niels Gregers Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af murer- og entreprenørmateriel samt fast ejendom og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets fornævnte formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 tilføjes Vedtægter: 1988-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-17 tilføjes Navne: AARS BYG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-16 fjernes Navne: PPB 26 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-16 fjernes Direktion: Gorm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortkærvej 26, 9600 Aars (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Direktion: Gorm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Navne: PPB 26 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Revisor: P G Regnskabskontor ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Stiftere: I/S Advokaterne Gorm Pedersen, Bodil Pedersen, Arne Bindslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)