Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Miki Aqqaalaa Heilmann | 18.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johan Rasmus Kasper Danielsen | 01.08.2022 | 18.09.2023 | direktør |
Line Frederiksen | 31.07.2020 | 01.08.2022 | direktør |
Steen Smed Montgomery-Andersen | 24.02.2017 | 31.07.2020 | direktør |
Magnus Agerskov | 01.03.2010 | 24.02.2017 | adm. dir |
Steen Smed Montgomery-Andersen | 01.03.2010 | 01.03.2010 | adm. dir |
Erik Haldager | 20.08.2001 | 15.04.2005 | direktør |
Søren Brandt | 09.03.2000 | 20.08.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bebiane Johanne Kristine Boye Hansen | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helena Rotvig Kristiansen | 17.05.2021 | formand |
Jens Christian Laursen | 06.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aviâja Lyberth Lennert | 17.05.2021 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Aage Svendsen | 24.02.2017 | 17.05.2021 | formand |
Tommy Ege Kristensen | 06.11.2015 | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Andor Thomsen | 13.09.2011 | 06.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steen Smed Montgomery-Andersen | 01.03.2010 | 24.02.2017 | formand |
Lars Krogsgaard-Jensen | 01.03.2010 | 13.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Preben Kold Larsen | 29.04.2003 | 03.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Esther Juhl | 10.04.2002 | 01.03.2010 | formand |
Niels Rode-Jepsen | 10.04.2002 | 29.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Erik Haldager | 20.08.2001 | 15.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peter Jensen | 21.02.2001 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Morten Tousgaard | 21.02.2001 | 25.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peter Jensen | 21.02.2001 | 20.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Søren Brandt | 09.03.2000 | 20.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Povl Brandt | 09.03.2000 | 20.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Preben Sandy Andersen | 09.03.2000 | 20.08.2001 | bestyrelsesmedlem |