Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 155, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 1998-02-25 fjernes Direktion: Klaus Freddie Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Navne: WALTHER SØRENSEN & SØNNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Revisor: Erik Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Stiftere: Leif Jørgen Sørensen, Klaus Freddie Sørensen, Henry Valther Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 fjernes Direktion: Henry Valther Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 fjernes Revisor: ØSMARVER AF 2/11-2010 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 155, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 1988-01-02 tilføjes Direktion: Henry Valther Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Navne: WALTHER SØRENSEN & SØNNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Revisor: ØSMARVER AF 2/11-2010 ApS, Erik Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Stiftere: Leif Jørgen Sørensen, Klaus Freddie Sørensen, Henry Valther Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Vedtægter: 1988-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)