Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Klarskov Jensen | 06.01.1988 | 18.10.2000 | direktion |
Margit Tove Lehmann | 06.01.1988 | 13.12.1994 | direktion |
Ole Blichfeldt | 06.01.1988 | 13.12.1994 | direktion |
Inger Bregnegaard Klausen | 06.01.1988 | 13.12.1994 | direktion |
Jens Kim Jeppesen | 06.01.1988 | 13.12.1994 | direktion |
Steen Vitten | 06.01.1988 | 13.12.1994 | direktion |
Jørgen Herman Pedersen Plambech | 06.01.1988 | 17.03.1994 | direktion |
Henrik Christiansen | 06.01.1988 | 17.03.1994 | direktion |
Anne Kerstine Mar | 06.01.1988 | 17.03.1994 | direktion |
Kim Remin Ankjær | 06.01.1988 | 15.12.1989 | direktion |
Børge Vagn Hansen | 06.01.1988 | 15.12.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Christiansen | 06.01.1988 | 13.12.1994 | suppleant |
Arne Bent Stuhr | 06.01.1988 | 13.12.1994 | suppleant |
Anders Mørch-Pedersen | 06.01.1988 | 13.12.1994 | suppleant |
Johnny Finn Larsen | 06.01.1988 | 13.12.1994 | suppleant |
Peder Dybdal Cajar | 06.01.1988 | 13.12.1994 | suppleant |