Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Revisor | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1994-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS GRØNLAND A/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1994-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ditliv Kristian Jakob Frederiksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-04-26 fjernes Direktion: Jens Nikolai Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-04-01 fjernes Direktion: Jakob Boye Samuel Hvidtfeldt Grønvold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 312.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fiskeri og anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1991-04-04 tilføjes Vedtægter: 1991-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 290.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blok 1 201., 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ditliv Kristian Jakob Frederiksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-11-02 tilføjes Direktion: Jakob Boye Samuel Hvidtfeldt Grønvold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1987-11-02 tilføjes Navne: ABILI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS GRØNLAND A/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1987-11-02 tilføjes Stiftere: Thomas Abel Jens Jakob Frederiksen, Poul Hans Niels Karl Frederiksen, Pitanguaq Jens Kristian Lars Frederiksen, Otto Samuel Karl Asaf Frederiksen Davidsen, Ole Jonas Manase Lars Frederiksen, Jørgen Ditliv Kristian Jakob Frederiksen, Jens Nikolai Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)